Фонды
№ фонда | Название фонда |
---|---|
464 | РАДИОСТАНЦИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ТЕАТРА (?) |
Р-464 | МОРСКОЙ ОТДЕЛ ПРИ ШТАБЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВСЕМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНЫ И КРЫМА г.ХАРЬКОВ (1921-1923) |
465 | "ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ", 84-Х ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ (1849-1855) |
Р-465 | СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК КЕРЧЕНСКОГО РАЙОНА г.КЕРЧЬ (1921-1922) |
466 | МОРСКАЯ ЛИГА г.ПЕТРОГРАД (1905-1922) |
467 | ВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ НАМЕСТНИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 16 августа 1899 г. - 24 февраля 1904 г. г. Порт-Атур |
Р-467 | КАРКИНИТСКАЯ ГРУППА БЕРЕГОВЫХ БАТАРЕЙ МСЧМ (15.05.1921 - 17.10.1924) |
468 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ВЛАДИВОСТОКСКОГО РАЙОНА БЕРЕГОВЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ И СТАНЦИЙ (1904-1905) |
Р-468 | ДИВИЗИОН КАНОНЕРСКИХ ЛОДОК МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1920-1928?) |
469 | МОРСКОЙ ПОХОДНЫЙ ШТАБ НАМЕСТНИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1904 - 1905) |
Р-469 | УЧЕБНЫЙ ОТРЯД МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1920-?) |
Р-470 | СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ЧЕРНОГО МОРЯ (июль 1921 - январь1922 гг.) |
470 | КАНЦЕЛЯРИЯ ПО МОРСКОЙ ЧАСТИ ПРИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ВСЕМИ СУХОПУТНЫМИ И МОРСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ,ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРОТИВ ЯПОНИИ |
471 | КОМАНДУЮЩИЙ СОЕДИНЕННЫМИ ПРАКТИЧЕСКИМИ ОТРЯДАМИ ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛ А.А.БИРИЛЕВ (1903-1904) |
Р-472 | КРЕПОСТНОЙ ПОЛК МОРСКОЙ КРЕПОСТИ СЕВАСТОПОЛЬ г. СЕВАСТОПОЛЬ |
472 | Измаильская инженерная команда Южного округа Морской строительной части. г.Измаил. (1837-1854) |
Р-473 | "ШАУМЯН", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1925-1942) |
Р-474 | ШТАБ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭСКАДРЫ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1921-?) |
474 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1904-1906) |
Р-475 | ДИВИЗИОН ЭЛЬПИДИФОРОВ МСЧМ г. НИКОЛАЕВ (4.6.1920 - ) |
475 | ЭКСПЕДИЦИЯ ОТРЯДА МИНОНОСЦЕВ В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ ПОД КОМАНДОЙ КАПИТАНА 2 РАНГА Н.Г.ЛЬВОВА (1906) |
476 | ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ ВО ФРАНЦИИ (?) |
Р-476 | "НЕЗАМОЖНИК", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1923-1949) |
477 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-ой БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1914-1917) Штаб начальника 2-й бригады линейных кораблей Балтийского моря (1914-1915) |
Р-477 | "МЕДВЕДИЦА", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА УСТЬ-ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (1920-1922) |
478 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ(1915) |
Р-478 | "РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА УСТЬ-ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (1920-1922) |
479 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ФЛОТОМ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ г.С.ПЕТЕРБУРГ (1908-1917) |
Р-479 | "ЗНАМЯ СОЦИАЛИЗМА", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1888-1931) |
480 | УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОТРЯД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.КРОНШТАДТ (1870-1917) |
Р-480 | 2-Й ОТРЯД СУДОВ ПРИБРЕЖНОЙ ОБОРОНЫ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.КЕРЧЬ (1921-?) |
481 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1915-1918) |
Р-481 | УСТЬ-ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ г.НИКОЛАЕВ (1920-1922) |
482 | УЧЕБНЫЙ ОТРЯД ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ г.ЛИБАВА (1906-1918) |
Р-482 | "ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ", МИНОНОСЕЦ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1902-1926) |
Р-483 | "СТАЛИН", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1920-1921) |
484 | ШТАБ ДИВИЗИИ СТОРОЖЕВЫХ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 1916 - 1917 гг. |
Р-484 | "ЕВСТАФИЙ", ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1911-1922) |
485 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-й БРИГАДЫ КРЕЙСЕРОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1911-1917) Штаб начальника 1-й бригады крейсеров Эскадры Балтийского моря (1915) Штаб начальника 1-й бригады крейсеров Балтийского моря (1914-1915) Штаб начальника Бригады крейсеров балтийского моря (1911-1914) |
Р-485 | "ЧЕРВОНА УКРАИНА", КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №7414 (1927-1941) |
486 | КАДРОВЫЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1915-1916) |
Р-486 | "КРАСНАЯ АРМЕНИЯ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1920 - ) |
487 | ЗАВЕДУЮЩИЙ БЛОКШИВАМИ И КАНОНЕРСКИМИ ЛОДКАМИ г.КРОНШТАДТ (1854) |
488 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО СОЕДИНЕННЫМИ 1-ОЙ И 2-ОЙ ФЛОТСКИМИ ДИВИЗИЯМИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1853-1854) |
Р-489 | "III ИНТЕРНАЦИОНАЛ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1916-1918.11920-1922) |
489 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ШХЕРНОЙ ФЛОТИЛИИ ВИНТОВЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (186?-?) |
Р-490 | "КРАСНАЯ ГРУЗИЯ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МСЧМ.(1917 - ) |
490 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ БРОНЕНОСНОЙ ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1864-1879) |
Р-491 | УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ КАСПИЙСКОГО ФЛОТА г.БАКУ (1920-1922) |
491 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ В ОЛАНДСКИХ ШХЕРАХ КОНТР-АДМИРАЛА И.Р.ТОБИЗИНА БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ (1863) |
Р-492 | КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА № 8 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1920-1921) |
492 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ, КРЕЙСИРОВАВШИХ У КУРЛЯНДСКИХ БЕРЕГОВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1863) |
493 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО МОРСКИМИ И СУХОПУТНЫМИ ОТРЯДАМИ В ВЫБОРГЕ (1863-1864) |
Р-493 | "КРАСНАЯ АБХАЗИЯ", ТРАЛЬЩИК МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1920-1947) |
494 | ШТАБ КОМАНДИРА УЧЕБНЫХ КОРАБЛЕЙ, СТОЯЩИХ В СРЕДНЕЙ ГАВАНИ г.КРОНШТАДТА КОНТР-АДМИРАЛА Ф.С.КЕРНА (1864) |
Р-494 | 1-Й ДИВИЗИОН СТОРОЖЕВЫХ СУДОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТРЯДА ЧЕРНОГО МОРЯ |
495 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БЕРЕГОВОЙ И МОРСКОЙ ОБОРОНЫ г.КРОНШТАДТА (1878) |
Р-495 | УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ СИВАШ-ПЕРЕКОПСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА КРЫМСКОГО СЕКТОРА ОБОРОНЫ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ |
496 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-ГО ШХЕРНОГО ОТРЯДА КОНТР-АДМИРАЛА Н.В.КОПЫТОВА (1885-?) |
Р-496 | ВОЕННО-МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАВКАЗСКОГО СЕКТОРА ОБОРОНЫ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ |
497 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРЫ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1880-?) |
Р-497 | 65 ОТДЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г. СЕВАСТОПОЛЬ |
498 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КОНТР-АДМИРАЛА Н.И.СКРЫДЛОВА (1895-?) |
Р-498 | НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРОВ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ |
499 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ,НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ (1896-1906) |
Р-499 | ТЕМРЮКСКАЯ ВОЕННОЯ ФЛОТИЛИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ г.ТЕМРЮК (11.04.1920 - 20.08.1920) |
500 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА, ПОЛУЧИВШИХ ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В КАМПАНИЮ 1904 г.,КОНРТ-АДМИРАЛА Н.А.БЕКЛЕМИШЕВА (1904) |
501 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ СУДОВ, НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С КОРАБЕЛЬНЫМИ ГАРДЕМАРИНАМИ (1906-1909) |
502 | УЧЕБНО-МИННЫЙ ОТРЯД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1900-1917) |
Р-502 | ШКОЛА СТРОЕВЫХ И МАРСОВЫХ СТАРШИН МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (?) |
503 | 1-ЫЙ УЧЕБНЫЙ МОРСКОЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА И ШКОЛА ПИСАРЕЙ И СОДЕРЖАТЕЛЕЙ МОРСКОГО МИНИСТЕРТСВА г.КРОНШТАДТ (1826-?) |
Р-503 | ВОЕННО-МОРСКОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ШТАБЕ IX КУБАНСКОЙ АРМИИ г.ЕКАТЕРИНОДАР (1920-?) |
504 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БАЛТИЙСКОГО ОТРЯДА СУДОВ г.КРОНШТАДТ (1908-?) |
Р-504 | ШТАБ СУДОВ И КОМАНД ЗАПАДНОГО РАЙОНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.СЕВАСТОПОЛЬ (?) |
505 | "ХРАБРЫЙ", ПАРОХОДО-ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1858-1881) |
Р-505 | УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БЮРО ПО УЧЕТУ И РЕАЛИЗАЦИИ ФОНДОВ НАРОДНОГО КОМИССАРИТА ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ ПО КРЫМУ И ПОРТАМ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1922-?) |
Р-506 | ДИВИЗИОН ПОСЫЛЬНЫХ СУДОВ И ПЛАВУЧИХ БАТАРЕЙ ЗАПАДНОГО ЧЕРНОМОРСКОГО СЕКТОРА ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЬЯ г.ОЧАКОВ (1920-1921) |
Р-507 | НАЧАЛЬНИК ОБОРОНЫ КАВКАЗСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ г.НОВОРОССИЙСК (1920-?) |
507 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1911-1918) |
Р-508 | Действующий отряд судов Азовского моря. г. Мариуполь (1920- ) |
508 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (?) |
Р-509 | УСКОРЕННЫЕ КУРСЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА ФЛОТА ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1921) |
Р-510 | УЧЕБНЫЙ БАТАЛЬОН МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1922-1923) |
510 | ШТАБ НАЧАЛЬНИКА СОЕДИНЕННЫХ ЭСКАДР В ТИХОМ ОКЕАНЕ (1895-1896) |
Р-511 | "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ", ПЛАВУЧАЯ МАСТЕРСКАЯ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1916-1922) |
512 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА НИКОЛАЕВСКИХ ЗАВОДОВ И ВЕРФЕЙ. г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. ПЕТРОГРАД (30 апреля 1913 г. - 28 июня 1918 г.) |
Р-512 | ДИВИЗИОН СЕТЕВЫХ ЗАГРАДИТЕЛЕЙ г.СЕВАСТОПОЛЬ (?) |
Р-513 | ПОТИЙСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.ПОТИ (?) |
Р-514 | ОБЪЕДИНЕННАЯ ШКОЛА УЧЕБНОГО ОТРЯДА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1922 - ) |
Р-515 | 2 ОБЪЕДИНЕННАЯ ШКОЛА УЧЕБНОГО ОТРЯДА МСЧМ г. СЕВАСТОПОЛЬ (1922-1924) |
Р-516 | ШКОЛА МОРСКОЙ АВИАЦИИ МСЧМ г. СЕВАСТОПОЛЬ |
518 | ЗАВЕДУЮЩИЙ ВООРУЖЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУДОВ ФЛОТА ПРИ МОРСКОМ МИНИСТЕРСТВЕ г.С.ПЕТЕРБУРГ(?) |
Р-520 | УПРАВЛЕНИЕ АРТИЛЛЕРИИ БАТУМСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА КАВКАЗСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ г. БАТУМ |
521 | ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД СУДОВ, ИДУЩИХ В ТИХИЙ ОКЕАН 11 сентября 1902г.-5 апреля 1904 г. |
Р-521 | ПОЛИТОТДЕЛ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА г.НИКОЛАЕВ (1920-1922) |
522 | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЯ АБО-ОЛАНДСКОЙ УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ |
Р-522 | "ЗАВИДНЫЙ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА |
523 | ОТРЯД КРЕЙСЕРОВ В ТИХОМ ОКЕАНЕ (1903-1906) |
Р-523 | "ДЗЕРЖИНСКИЙ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ МСЧМ (25.10.1917 - 14.5.1942) |
524 | ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ФЛОТОМ В ТИХОМ ОКЕАНЕ (1904-1905) |